Renseignements sur Arno Bruno Tanner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Arno Bruno Tanner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004637373, Registre du commerce Zurich, (20)
Fateba AG, Velos zum Verreisen, in Winterthur, CHE-105.888.428, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2015, S.0, Publ. 2062227).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänni, Markus, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Furrer, Stephan, von Kloten, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Arno Bruno, von Eriswil, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004583091, Registre du commerce Zurich, (20)
ABC - Asia Business Consulting GmbH, in Winterthur, CHE-201.856.499, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 19.01.2016, S.0, Publ. 2603865).
Statutenänderung:
04.02.2019. 22.02.2019.
Firma neu:
B&K International GmbH.
Domizil neu:
Eisweiherstrasse 91, 8400 Winterthur.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: Verwaltung und Unterhalt von Immobilien;
Handel von Gütern mit Fokus auf Europa und Asien;
Beratungen im Bereich Marktstudien, Geschäftsentwicklung, Effizienzsteigerung / Verschlankung von Organisationen & Prozessen, Schulungen / Trainings und Analysen / Audits. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Arno Bruno, von Eriswil, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kawata, Mayumi, japanische Staatsangehörige, in Winterthur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Blättler, Thomas, von Hergiswil (NW), in Winterthur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 2603865, Registre du commerce Zurich, (20)
ABC - Asia Business Consulting GmbH, in Winterthur, CHE-201.856.499, Binzhofstrasse 26, 8404 Winterthur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.01.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs- und Managementdienstleistungen für Unternehmen, die in Asien (China, Japan, Indien oder Thailand) tätig sind oder sich im Bereich Automobil oder allgemeinen Maschinenbau etablieren wollen. Die Dienstleistung beinhaltet Marktanalysen, Erstellen von Businessplänen, Vertragsverhandlungen mit Lieferanten oder Kunden, Produktionsanalysen, Erarbeiten von Effizienzsteigerungsmassnahmen sowie Organisationsentwicklung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 11.01.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Tanner, Arno Bruno, von Eriswil, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.