Renseignements sur Toru Takamiya
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Toru Takamiya
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005214606, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Occlutech Holding AG, in Schaffhausen, CHE-101.329.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2021, Publ. 1005209999).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Risch, Christian, von Dörflingen, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Garzetti, Reto, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Takamiya, Toru, japanischer Staatsangehöriger, in Kanagawa (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dicander Alexandersson, Marianne Charlotta, schwedische Staatsangehörige, in Sävedalen (SE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Harild, Mette-Marie Sonne, dänische Staatsangehörige, in Naerum (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Levander, Marie Helena, genannt Helena, schwedische Staatsangehörige, in Bromma (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lussier, Michel, kanadischer Staatsangehöriger, in Écaussinnes (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1561991, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Occlutech Holding AG, in Schaffhausen, CHE-101.329.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2014, Publ. 1554225).
Statutenänderung:
26.05.2014.
Aktienkapital neu:
CHF 3'433'830.00 [bisher: CHF 3'421'390.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'433'830.00 [bisher: CHF 3'421'390.00].
Aktien neu:
3'433'830 Inhaberaktien zu CHF 1.00. [bisher: 3'421'390 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 26.05.2014 ein genehmigtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Teilweiser Vollzug der genehmigten Kapitalerhöhung vom 26.05.2014 gemäss Beschluss vom 26.05.2014: Verrechnung von Forderungen im Umfang von CHF 124'132.00, wofür 12'440 voll liberierte Inhaberaktien zu CHF 1.000 ausgegeben werden. [gestrichen: Genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].[Streichung der Bestimmung über das genehmigte Kapital vom 13.12.2012/24.04.2013]. [gestrichen: Die mit Ermächtigungsbeschluss vom 13.12.2012 eingeführte Bestimmung über ein genehmigtes Kapital wird mit Beschluss vom 24.04.2013 geändert.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: BDS Wirtschaftsprüfungs AG (CH-290.3.001.385-5), in Frauenfeld, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Risch, Christian, von Dörflingen, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Peters, Tor, schwedischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Takamiya, Toru, japanischer Staatsangehöriger, in Kanagawa (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Garzetti, Reto, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.