Renseignements sur Blerim Tahiri
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Blerim Tahiri
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005519364, Registre du commerce Zurich, (20)
VTG gmbh, in Dübendorf, CHE-340.670.728, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2022, Publ. 1005401972).
Domizil neu:
Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tahiri, Blerim, von Uster, in Windisch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lunk, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Kloten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Grande, Claudio, italienischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005401972, Registre du commerce Zurich, (20)
VTG gmbh, in Dübendorf, CHE-340.670.728, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2021, Publ. 1005240143).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Velijaj, Kreshnik, von Volketswil, in Wallisellen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lunk, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Kloten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Grande, Claudio, italienischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Tahiri, Blerim, von Uster, in Windisch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005240143, Registre du commerce Zurich, (20)
VTG gmbh, in Dübendorf, CHE-340.670.728, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2020, Publ. 1004860100).
Statutenänderung:
23.06.2021.
Stammkapital neu:
CHF 21'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Velijaj, Kreshnik, von Volketswil, in Wallisellen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00];
Grande, Claudio, italienischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 3 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00];
Tahiri, Blerim, von Uster, in Windisch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00].