Renseignements sur José Suwier
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour José Suwier
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4644916, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
ICL Inter Consult AG, in Basel, CH-270.3.003.555-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 25.07.2008, S. 5, Publ. 4589862).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suwier, José, belgischer Staatsangehöriger, in Koksidje (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4589862, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
ICL Inter Consult AG, in Basel, CH-270.3.003.555-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 25.04.2008, S. 5, Publ. 4448036).
Domizil neu:
c/o Corporate Sound AG, Centralbahnplatz 10, 4051 Basel.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suwier, José, belgischer Staatsangehöriger, in Koksidje (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 4448036, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Interel AG, in Basel, CH-270.3.003.555-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2005, S. 5, Publ. 2746698).
Statutenänderung:
20.04.2008.
Firma neu:
ICL Inter Consult AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(ICL Inter Consult SA) (ICL Inter Consult Ltd).
Domizil neu:
Grellingerstr. 33, 4052 Basel.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Handels-, Beratungs- und Finanzgeschäften aller Art, Erwerb und Verwaltung von Grundstücken sowie Beteiligung an Industrie- und Handelsunternehmungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erreichen.
Mitteilungen an die Aktionäre neu:
Eingeschriebene Briefe, sofern Adressen bekannt, sonst durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gnehm, Urs Georg, von Basel und Stein am Rhein, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von der Weid, Emmanuel, von Fribourg, in Guin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Massart, Daniel, französischer Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breuer, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Nyon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Koch, Peter, von Reinach BL, in Hochwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suwier, José, belgischer Staatsangehöriger, in Koksidje (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.