Renseignements sur Rolf Sutter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rolf Sutter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1004526585, Registre du commerce Argovie, (400)
SUTTER Dentaltechnik, in Zufikon, CHE-146.040.677, Rebbergstrasse 7, 5621 Zufikon, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Anfertigung und Verkauf von Zahnersatz (Kronen, Brücken und Prothesen).
Eingetragene Personen:
Sutter, Rolf, von Böttstein, in Zufikon, Inhaber, mit Einzelunterschrift;
Sutter, Annelie, von Böttstein, in Zufikon, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004513070, Registre du commerce Argovie, (400)
FS Dental AG, in Zufikon, CHE-106.626.405, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2017, Publ. 3925873).
Firma neu:
FS Dental AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.11.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Rolf, von Böttstein, in Zufikon, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5541368, Registre du commerce Argovie, (400)
FS Dental AG, bisher in Schlieren, CH-020.3.909.513-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.1998, S. 4380).
Statutenänderung:
13.01.2010.
Sitz neu:
Zufikon.
Domizil neu:
Rebbergstrasse 7, 5621 Zufikon.
Zweck neu:
Betrieb eines zahntechnischen Labors;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Sofern die Aktionäre bekannt sind, werden sie direkt benachrichtigt. Ansonsten erfolgt die Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rothenfluh, Urs, von Stansstad, in Untersiggenthal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Rolf, von Böttstein, in Zufikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Sutter, Annelie, von Böttstein, in Zufikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Saxer Treuhand AG Baden (CH-400.3.016.182-6), in Baden, Revisionsstelle.