Renseignements sur Nicole Suter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Nicole Suter
Dernières notifications FOSC pour Nicole Suter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1341473, Registre du commerce Argovie, (400)
linkflink GmbH, in Bremgarten AG, CHE-114.141.185, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2010, S. 2, Publ. 5526464).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hornstein, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Besenbüren, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Marco, von Geuensee, in Künten, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bremgarten AG, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Pizzera, Mirco, von Ehrendingen, in Bremgarten AG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zufikon und mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Suter, Nicole, von Hünenberg, in Künten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Oldani, David, von Wohlenschwil, in Merenschwand, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Pizzera, Michele, von Ehrendingen, in Bremgarten AG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schiegg, Roland, von Zürich, in Dietikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 6269664, Registre du commerce Argovie, (400)
Genossenschaft Mobile Raumkultur auf Zeit, in Bremgarten AG, CH-400.5.032.398-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2010, S. 1, Publ. 5907994).
Firma neu:
Genossenschaft Mobile Raumkultur auf Zeit in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Roland Geiger, Ahornstrasse 30, 8051 Zürich. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.06.2011 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Nicole, von Hünenberg, in Hünenberg, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Marco, von Geuensee, in Bremgarten AG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deon, Daniel Sisto, von Dietikon, in Bremgarten AG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ebert, Marion Andrea, von Brugg, in Rupperswil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pizzera, Michele Marco, von Ehrendingen, in Zufikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiger, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator.
Numéro de publication: 5450394, Registre du commerce Argovie, (400)
Genossenschaft Mobile Raumkultur auf Zeit, in Bremgarten AG, CH-400.5.032.398-9, c/o Marco Hess, Sternengasse 7, 5620 Bremgarten AG, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
06.12.2009.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe und zu möglichst günstigen Bedingungen die Entwicklung, den Bau, die Vermietung, die Bewirtschaftung und die Verwaltung des Wohn- Arbeits- und Lebensraumes 'Mobile Raumkultur auf Zeit', hauptsächlich für ihre Mitglieder. Die Genossenschaft kann Grundtücke pachten sowie ankaufen und überbauen.
Anteilscheine:
CHF 500.00.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen grundsätzlich per E-Mail an die letzte bekannte E-Mail-Adresse der Mitglieder. Sie werden auch auf der Homepage der Genossenschaft publiziert. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 06.12.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Suter, Nicole, von Hünenberg, in Hünenberg, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Marco, von Geuensee, in Bremgarten AG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deon, Daniel Sisto, von Dietikon, in Bremgarten AG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ebert, Marion Andrea, von Brugg, in Rupperswil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pizzera, Michele Marco, von Ehrendingen, in Zufikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geiger, Ronald, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.