Renseignements sur Marcel Suter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Marcel Suter
Participations
Dernières notifications FOSC pour Marcel Suter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005314421, Registre du commerce Zoug, (170)
Orbis Marketing AG, in Baar, CHE-101.147.209, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2020, Publ. 1004968785).
Firma neu:
Orbis Marketing AG in Liquidation.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.10.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Marcel, von Horgen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005135795, Registre du commerce Zoug, (170)
Udo Bär & Partner AG, in Baar, CHE-101.631.712, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2020, Publ. 1005026677).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Plastina, Sonja, von Menzingen, in Affoltern am Albis, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Suter, Marcel, von Horgen, in Kappel am Albis, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005044144, Registre du commerce Zoug, (170)
Arcoline AG, in Baar, CHE-105.246.402, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2008, S.32, Publ. 4784972).
Statutenänderung:
27.11.2020.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Investitionsgütern sowie Erbringen von damit zusammenhängenden Dienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Aktien neu:
150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Henri, von Horgen, in Affoltern am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Langnau am Albis, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Suter, Marcel, von Horgen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.