Renseignements sur Andreas Suter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Andreas Suter
Participations
Dernières notifications FOSC pour Andreas Suter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005007682, Registre du commerce Berne, (36)
MOOG Immobilien AG, in Worb, CHE-105.965.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 19.05.2020, Publ. 1004892462).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Andreas, von Oberentfelden, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moog, Monica, von Oberentfelden, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004555188, Registre du commerce Berne, (36)
MOOG Cleaning Systems AG, in Worb, CHE-191.210.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2017, Publ. 3636501).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Michael, von Oberentfelden, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Andreas, von Oberentfelden, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Exner, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moog, Monica, von Oberentfelden, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3178475, Registre du commerce Berne, (36)
MOOG Cleaning Systems AG, in Worb, CHE-191.210.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2016, Publ. 2887759).
Statutenänderung:
15.11.2016.
Aktienkapital neu:
CHF 184'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 184'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
1'840 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 15.11.2016 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 91'200.00 verrechnet, wofür 480 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden. [Sämtliche neu ausgegebenen Namenaktien unterliegen den in den Statuten enthaltenen Übertragungsbeschränkungen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Andreas, von Oberentfelden, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Egg b. Zürich (Egg)].