Renseignements sur Fridolin Stutz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Fridolin Stutz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5427974, Registre du commerce Zoug, (170)
SNIN AG, in Baar, CH-170.3.027.077-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2004, S. 16, Publ. 2172040).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutz, Fridolin, von Schongau, in Bubikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5001134, Registre du commerce Zurich, (20)
Rolf Gabriel GmbH, in Uetikon am See, CH-020.4.024.298-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2001, S. 9534).
Statutenänderung:
31.03.2009.
Sitz neu:
Meilen.
Domizil neu:
General Wille-Strasse 119, 8706 Feldmeilen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich von mechanischen und elektronischen Schliessvorrichtungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften des In- und Auslandes beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Zudem kann sie Grundstücke erwerben oder weiter veräussern. Sie kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche direkt oder indirekt geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder damit im Zusammenhang stehen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 22.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gabriel, Rolf, von Waltensburg/Vuorz, in Meilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 349'000.00;
Stutz, Fridolin, von Schongau, in Bubikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strasser, Roland, von Hüttwilen, in Meilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 349'000.00.
Numéro de publication: 2172040, Registre du commerce Zoug, (170)
SNIN AG, Sitz Baar.
Domizil:
c/o AFS Atlas Finanz Services AG, Bahnhof-Park 4, 6341 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 05.03.2004.
Zweck:
Finanzierung und Beteiligung an Drittfirmen und an Projekten im In- und Ausland;
kann Patente, Lizenzen, Wertschriften und Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.
Liberierung:
CHF 100'000, 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Stutz, Fridolin, Heimat Schongau, in Bubikon, Mitglied mit Einzelunterschrift;
Betschon Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Schneider, Dirk P., Heimat Bundesrepublik Deutschland, in London (UK), Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift;
Völker, Clemens, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in München (DE), Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift.