Renseignements sur Iris Claudia Studer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Iris Claudia Studer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005267095, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Berichtigung des im SHAB Nr. 143 vom 27.07.2021 publizierten TR-Eintrags Nr. 4'135 vom 22.07.2021. Transparenta AG, in Aesch (BL), CHE-110.126.896, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2021, Publ. 1005258687).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Iris Claudia, von Balsthal, in Grindel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Grindel, in Balsthal].
Numéro de publication: 4114497, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Stiftung zur Förderung der Demokratie bei Kindern und Jugendlichen, in Aesch (BL), CHE-373.799.091, Stiftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2014, Publ. 1346427).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loetscher, Peter, von Basel, in Giebenach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Iris, von Balsthal, in Grindel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2229961, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Fokus selbstbestimmt lernen gemeinnützige GmbH, in Bottmingen, CHE-422.359.227, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2014, Publ. 1314527).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Minder, Miriam, von Basel und Huttwil, in Bottmingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Sigrist, Roger, von Sarnen, in Bottmingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Fokus selbstbestimmt lernen gemeinnützige GmbH (CHE-422.359.227), in Bottmingen, Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wechsler, Brigitte, österreichische Staatsangehörige, in Arlesheim, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 37 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 33 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Studer, Iris, von Balsthal, in Grindel, mit Kollektivprokura zu zweien.