Renseignements sur Rosanna Degiacomi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rosanna Degiacomi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3859671, Registre du commerce Soleure, (241)
Créative-Atelier Salzmann GmbH, in Olten, CHE-109.912.043, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2012, Publ. 6851192).
Statutenänderung:
24.10.2017.
Zweck neu:
Betrieb eines Ateliers für Marketingkommunikation, Entwicklung von strategischen Marketingkonzepten sowie Planung, Gestaltung und Ausführung von konkreten Massnahmen der Verkaufsförderung, insbesondere mit grafischen Mitteln und solchen der visuellen Kommunikation und des digitalen Publishing. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die Sacheinlage und Sachübernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 17.02.2003 ist im Sinne von Art. 777c Abs. 2 Ziff. 1 i.V.m. Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'Créative-Atelier, Peter Salzmann', in Dulliken, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.2002 mit Aktiven von CHF 115'009.-- und Passiven von CHF 59'257.--, wofür CHF 40'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 15'752.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Degiacomi, Rosanna, von Egerkingen und Cazis, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Studer-Degiacomi, Rosanna];
Deiss, Yannick, von Herznach, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5504944, Registre du commerce Soleure, (241)
Créative-Atelier Salzmann GmbH, bisher in Starrkirch-Wil, CH-241.4.002.947-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2009, S. 27, Publ. 5104162).
Statutenänderung:
8.02.2010.
Sitz neu:
Olten.
Domizil neu:
Leberngasse 21, 4600 Olten.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Fax oder E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salzmann, Peter, von Signau, in Starrkirch-Wil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 39 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 39'000.--];
Li, Grace Wing Sze, chinesische Staatsangehörige, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer-Degiacomi, Rosanna, von Egerkingen und Cazis, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5126564, Registre du commerce Soleure, (241)
Out of Town GmbH, in Olten, CH-241.4.004.302-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2007, S. 12, Publ. 3906758). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 09.06.2009 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trendvertising AG, in Dietlikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.--;
Rebsamen, André, von Sternenberg, in Dietlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salzmann, Peter, von Signau, in Starrkirch-Wil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen von je CHF 40'000.-- und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.--];
Studer-Degiacomi, Rosanna, von Egerkingen und Cazis, in Olten, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.--].