Renseignements sur Heinz Peter Stucki
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Heinz Peter Stucki
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6129062, Registre du commerce Zurich, (20)
Naulekh-Stiftung Schweiz-Nepal, in Kilchberg ZH, CH-020.7.000.398-8, Stiftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2009, S. 30, Publ. 4852070).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stucki, Heinz Peter, von Blumenstein, in Mettmenstetten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Mattia, Fabio, von Herisau, in Herisau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Guthmann, Urs, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4061758, Registre du commerce Zurich, (20)
Naulekh-Stiftung Schweiz-Nepal, in Kilchberg ZH, CH-020.7.000.398-8, Bau, Unterhalt und Betrieb einer Primarschule in Poyan, Nepal, Stiftung (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2004, S. 20, Publ. 2359114).
Urkundenänderung:
24.04.2007.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt den Bau, Unterhalt und Betrieb einer Primarschule in Poyan, Nepal, die finanzielle Unterstützung des Lehrkörpers, weitere Aktivitäten, welche die Ausbildung von Jugendlichen im Khumbugebiet betreffen, sowie die finanzielle Unterstützung der Kinder aus Poyan beim Besuch einer höheren Schule. Sie kann auch Beiträge leisten an die Infrastruktur des Dorfes. Die Stiftung kann die Ausbildung der Lehrkräfte an Primarschulen und die Schulung von Berufsleuten in ländlichen Gebieten mit speziellen Weiterbildungsangeboten fördern. Ebenso kann sie weitere Bildungsprojekte unterstützen. Diese sollen vor allem Personen aus abgelegenen Gebieten und von Minderheiten berücksichtigen. Die Stiftung wird dabei in erster Linie Jugendliche aus dem Khumbugebiet unterstützen. Dazu arbeitet sie allenfalls mit anderen Organisationen sowie Behörden zusammen. Voraussetzung dafür sind den Mitgliedern des Stiftungsrates persönlich bekannte Partner in Nepal. Sie kann dafür auch mit entsprechenden Ausbildern Anstellungsverträge abschliessen. Die Stiftung kann die Koordination weiterer Hilfsprojekte übernehmen. Die Auswahl der Destinatäre und die Verteilung der Zuwendungen liegen im Ermessen der Stiftung. Kein Destinatär hat einen Rechtsanspruch auf die Ausrichtung einer Zuwendung durch die Stiftung.
Organisation neu:
Stiftungsrat von 3 bis 9 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mayer, Tamaris, von Bischofszell, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heuscher, Ursula, von Trin und Herisau, in Kloten, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heuscher, Werner, von Herisau, in Kloten, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüthy, Werner, von Lauperswil, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Andrea, von Riehen, in Basel, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Stucki, Heinz Peter, von Blumenstein, in Mettmenstetten, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wolf van Spyk, Claudia, von Windisch und Herznach, in Wettingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2359114, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Naulekh Primary School, Poyan, Nepal, in Kilchberg ZH, CH-020.7.000.398-8, Stiftung (SHAB Nr. 199 vom 16.10.1997, S. 7569).
Urkundenänderung:
29.03.2004.
Name neu:
Naulekh-Stiftung Schweiz-Nepal.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt den Bau, Unterhalt und Betrieb einer Primarschule in Poyan, Nepal, die finanzielle Unterstützung des Lehrkörpers, weitere Aktivitäten, die die Ausbildung von Jugendlichen im Khumbugebiet betreffen, sowie die finanzielle Unterstützung der Kinder aus Poyan beim Besuch einer höheren Schule. Die Stiftung kann die Ausbildung der Lehrkräfte an Primarschulen ländlicher Gebiete mit speziellen Weiterbildungsangeboten fördern. Dazu arbeitet sie allenfalls mit anderen Organisationen sowie Behörden zusammen. Sie kann dafür auch mit entsprechenden Ausbildern Anstellungsverträge abschliessen. Die Auswahl der Destinatäre und die Verteilung der Zuwendungen liegt im Ermessen der Stiftung. Kein Destinatär hat einen Rechtsanspruch auf die Ausrichtung einer Zuwendung durch die Stiftung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigrist, Walter, von Winterthur, in Würenlos, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf van Spyk, Claudia, von Windisch und Herznach, in Wettingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Mayer, Tamaris, von Bischofszell, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stucki, Heinz Peter, von Blumenstein, in Mettmenstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.