Renseignements sur Albertus Strijk
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Albertus Strijk
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Registre du commerce Argovie, (400)
Riner, Süess + Partner AG, in A a r a u, Ingernieurbüro für Hoch- und Tiefbau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.1998, S. 813).
Statutenänderung:
17.12.1999.
Firma neu:
Mund Ganz + Partner AG.
Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion gemäss Art. 748 OR die "Maerki, Ganz + Partner AG", in Brugg. Aktiven von CHF 211'587.10 und Passiven von CHF 62'782.50 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 17.12.1999 und Fusionsbilanz per 31.12.1998 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strijk, Albertus, von Wohlenschwil, in Wohlenschwil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Märki, Hans, von Brugg, in Windisch, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ganz, Beat, von Zürich, in Brugg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Mund, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Byland, Wolfgang, von Othmarsingen, in Buchs AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Honegger, Roger, von Bremgarten AG, in Muri AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Grubenmann, Ulrich, von Teufen AR, in Starrkirch-Wil, mit Kollektivprokura zu zweien
Registre du commerce Argovie, (400)
Riner & Süess AG Dipl. Ing. ETH/SIA, in A a r a u, Betrieb eines Ingenieurbüros für Hoch- und Tiefbau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.1998, S. 813).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Märki, Hans Jakob, von Brugg, in Windisch, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Strijk, Albertus, von Wohlenschwil, in Wohlenschwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mund, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Argovie, (400)
Riner & Süess AG Dipl. Ing. ETH/SIA, in Aarau, Betrieb eines Ingenieurbüros für Hoch- und Tiefbau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.134 vom 13.7.1994 S.3922).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Süess, Willi, von Oberflachs, in Brugg AG, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Riner, Alfred, von Zeihen, in Erlinsbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Concepta Treuhand Haefeli AG, in Gebenstorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ganz, Beat, von Zürich, in Brugg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Greiner, Hanspeter, von Feuerthalen, in Brugg, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Märki, Hans Jakob, von Brugg, in Windisch, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Strijk, Albertus, von Wohlenschwil, in Wohlenschwil, Mitglied, mit Einzel(terschrift;
Welte Treuhand AG, in Küttigen, Revisionsstelle.