Renseignements sur Urspeter Streich
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Urspeter Streich
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5654226, Registre du commerce Berne, (36)
Grossniklaus AG, in Matten bei Interlaken, CH-092.3.006.197-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2008, S. 4, Publ. 4717914).
Statutenänderung:
17.05.2010.
Sitz neu:
Unterseen.
Domizil neu:
c/o Ueli Grossniklaus, Steindlerstrasse 44, 3800 Unterseen.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Motorfahrzeugen und der Betrieb einer Autoreparaturwerkstätte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Weitere Adresse:
Postfach 520, 3800 Interlaken.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Streich, Urspeter, von Innertkirchen, in Ringgenberg BE, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossniklaus, Ueli, von Beatenberg, in Unterseen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1145550, Registre du commerce Berne, (36)
Grossniklaus AG, in Matten bei Interlaken, Handel mit Motorfahrzeugen etc. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2002, S. 4, Publ. 372328).
Statutenänderung:
16.08.2003.
Aktienkapital neu:
CHF 900'000.-- [bisher: CHF 500'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 900'000.--.
Aktien neu:
900 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rosser, Ulrich, von Kandersteg, in Ittigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sahli, Bernhard, von Seedorf BE, in Interlaken, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossniklaus, Ueli, von Beatenberg, in Unterseen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Riesen, Christian, von Oberbalm, in Bönigen, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Streich, Urspeter, von Innertkirchen, in Ringgenberg BE, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: in Niederried bei Interlaken, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].