Renseignements sur Hans Peter Strebel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hans Peter Strebel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2165013, Registre du commerce Schwyz, (130)
elma tt Transformatoren GmbH, in Altendorf, CHE-114.291.100, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2009, S. 27, Publ. 5089064).
Statutenänderung:
11.05.2015, 18.05.2015.
Firma neu:
Limec Alpha GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Limec Alpha LLC).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und den Verkauf von elektronischen, elektrischen und mechanischen Komponenten sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, gleichartige Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle Handlungen vornehmen und alle Geschäfte tätigen, die den Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar fördern.. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pusar Anton, von Slowakische Republik, in Medvode (SK), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ELMA TT Tovarna transformatorjev Ljubljana, d.d., in Ljubljana (SK), Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Strebel, Hans Peter, von Aristau, in Pfäffikon SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Massatti, Gert, österreichischer Staatsangehöriger, in Schindellegi, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 5089064, Registre du commerce Schwyz, (130)
elma tt Transformatoren GmbH(elma tt transformateurs Sàrl), bisher in Fribourg... , CH-217.3.540.122-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 90 vom 13.05.2008, S. 7/4470904).
Gründungsstatuten:
02.05.2008.
Statutenänderung:
29.04.2009.
Sitz neu:
Altendorf.
Domizil:
Talstrasse 1, 8852 Altendorf.
Zweck neu:
Kauf, Verkauf und Vertrieb von Maschinen und Apparaten, namentlich Transformatoren der Marke elma tt;
kann sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten [wie bisher];
Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 02.05.2008, untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision [wie bisher];
Mitteilung an die Gesellschafter per Brief oder elektronische Post [wie bisher].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Witzig Robert K., von Laufen-Uhwiesen, in Chernex (VD), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pusar Anton, von Slowakische Republik, in Medvode (SK), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
ELMA TT Tovarna transformatorjev Ljubljana, d.d., in Ljubljana (SK), Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.--];
Massatti, Gert, von Österreich, in Schindellegi, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Strebel, Hans Peter, von Aristau, in Pfäffikon SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.