Renseignements sur René Strahm
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom René Strahm
Dernières notifications FOSC pour René Strahm
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004980658, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
bürge & strahm ag, in Kirchberg (SG), CHE-405.997.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2012, S.0, Publ. 6982708).
Statutenänderung:
09.09.2020.
Firma neu:
Karl Bürge AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Spenglerei, insbesondere Planung, Herstellung und Ausführung von Spenglertechnik für die gesamte Gebäudehülle, sowie Handel mit und Vermittlung von dazugehörenden Produkten. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, veräussern, verwalten, belasten, mieten und vermieten, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Kapitalanlagen aller Art halten und verwalten sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strahm, René, von Oberthal, in Sirnach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürge, Karl, von Mosnang, in Bazenheid (Kirchberg (SG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Bürge, Karl Andreas, in Ebnat-Kappel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR01-1004944760, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Strahm GmbH, in Wil (SG), CHE-218.037.601, Bronschhoferstrasse 16a, 9500 Wil SG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.07.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Spenglerei, insbesondere die Planung, Herstellung und Ausführung von Spenglertechnik für die gesamte Gebäudehülle, sowie den Handel mit und Vermittlung von dazugehörenden Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 16.07.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Strahm, René, von Oberthal, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 6982708, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
bürge & strahm ag, in Kirchberg SG, CH-320.3.072.652-5, Wilerstrasse 64, 9602 Bazenheid, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.12.2012.
Zweck:
Betrieb einer Spenglerei, insbesondere Planung, Herstellung und Ausführung von Spenglertechnik für die gesamte Gebäudehülle, sowie Handel mit und Vermittlung von dazugehörenden Produkten. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, veräussern, verwalten, belasten, mieten und vermieten, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Kapitalanlagen aller Art halten und verwalten sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mittels Brief, Telefax oder E-Mail, soweit deren Adressen der Gesellschaft bekannt sind, andernfalls durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 13.12.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Strahm, René, von Oberthal, in Sirnach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürge, Karl Andreas, von Mosnang, in Ebnat-Kappel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.