Renseignements sur Markus Strähl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Markus Strähl
Dernières notifications FOSC pour Markus Strähl
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4243769, Registre du commerce Argovie, (400)
SBS Strähl GmbH, in Holziken, CHE-295.722.877, Waagstrasse 1a, 5043 Holziken, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.04.2018.
Zweck:
Ausführung von Reinigungen, Reparatur- und Unterhaltsarbeiten an Offenausschankanlagen in Hotels, Restaurants und Kantinen sowie Erbringung von Installations- und Serviceleistungen aller Art;
kann Lizenzen, Patente und andere immaterielle Güter erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung des Gründers vom 27.04.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Strähl, Markus, von Matzendorf, in Holziken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Registre du commerce Argovie, (400)
Müli-Fit Fitnesscenter AG, in U n t e r k u l m , Fitness- und Freizeitcenter usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2000, S. 168).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Thomas, von Unterschächen, in Menziken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nadler, Alain, von Biberstein, in Unterkulm, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kilian, Bernd, von Aarberg, in Unterentfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heldmann, Marcel, von Neuenhof, in Aarau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strähl, Markus, von Matzendorf, in Teufenthal AG, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Burg, Präsident].
Registre du commerce Argovie, (400)
Müli-Fit Fitnesscenter AG, in U n t e r k u l m, Gerbergasse 6, 5726 Unterkulm, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.12.1999.
Zweck:
Betrieb eines Fitness- und Freizeitcenters, Handel mit Sport- und Fitnessgeräten, Sportbekleidung, Sporternährung sowie Schulung und Ausbildung von Fitness- und Aerobic-Instruktoren;
die Gesellschaft kann sich an Unternehmungen aller Art beteiligen, Zweigniederlassungen errichten sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben, vermieten, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.-.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung Aktiven von CHF 164'667.90 und Passiven von CHF 114'174.35 der erloschenen Kollektivgesellschaft "Müli-Fit Strähl + Fuchs", in Unterkulm, gemäss Bilanz per 30.06.1999, wofür 1'000 zu 50 % liberierte Namenaktien zu CHF 100.- ausgegeben und CHF 493.55 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Briet Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Strähl, Markus, von Matzendorf, in Burg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Fuchs, Thomas, von Unterschächen, in Menziken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nadler, Alain, von Biberstein, in Unterkulm, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kilian, Bernd, von Aarberg, in Unterentfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heldmann, Marcel, von Neuenhof, in Aarau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Langenegger Alois, Treuhandbüro, in Zug, Revisionsstelle.