Renseignements sur Roland Stoop
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roland Stoop
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4443953, Registre du commerce Argovie, (400)
Stoop AG, in Lupfig, CHE-108.598.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2016, Publ. 3163389). [Gemeindefusion vom 01.01.2018].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoop, Roland, von Flums, in Lupfig, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Scherz].
Numéro de publication: 2086623, Registre du commerce Argovie, (400)
Amar GmbH, in Scherz, CHE-112.521.105, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2010, S. 2, Publ. 5680484).
Statutenänderung:
10.03.2015.
Zweck neu:
Ausführen von allgemeinen Schreinerarbeiten, speziell Schränke und Türen sowie alle damit direkt und indirekt zusammenhängenden Aufgaben;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Grundstücke erwerben, verkaufen, belasten und verwalten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoop, Roland, von Flums, in Scherz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Vogt, Rosmarie, von Zürich und Eglisau, in Eglisau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Alexander, von Zürich, in Bichelsee-Balterswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 5680484, Registre du commerce Argovie, (400)
Amar GmbH, bisher in Zürich, CH-020.4.031.727-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2005, S. 17, Publ. 3026504).
Gründungsstatuten:
07.09.2005.
Statutenänderung:
01.06.2010.
Sitz neu:
Scherz.
Domizil neu:
Finstergasse 33, 5246 Scherz.
Zweck neu:
Betrieb eines Fotostudios, Erbringen von Dienstleistungen im Foto- und Multimediabereich sowie Beratung und Vermittlung im Immobilienbereich;
kann sich an Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten sowie Liegenschaften erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die im Anteilbuch eingetragenen Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 01.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TP Finanz AG (CH-400.3.018.645-5), in Unterentfelden, Gesellschafterin, mit ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoop, Roland, von Flums, in Scherz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Vogt, Rosmarie, von Zürich und Eglisau, in Eglisau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.