Renseignements sur Urs Stöckl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Urs Stöckl
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2060277, Registre du commerce Zoug, (170)
Stöckl GmbH, in Walchwil, CHE-108.414.593, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 90 vom 09.05.2012, Publ. 6671090).
Statutenänderung:
13.03.2015.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 27, 6301 Zug.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: beabsichtigte Sachübernahme: Sämtliche Aktiven und Passiven der Einzelfirma 'U. Stöckl Consult', in Walchwil, zum Preis von maximal CHF 10'000.00].Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen mit Brief oder per E-Mail an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stöckl, Urs, von Münchwilen TG, in Walchwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner, Manuel Carlos, von Zunzgen, in Wiesendangen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Schöllhorn, Markus, von Wagenhausen, in Abtwil SG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Numéro de publication: 6671090, Registre du commerce Zoug, (170)
Stöckl GmbH, in Walchwil, CH-170.4.002.328-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2009, S. 22, Publ. 4908516).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stöckl, Fiorella, von Münchwilen TG, in Walchwil, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöckl, Urs, von Münchwilen TG, in Walchwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numéro de publication: 6188858, Registre du commerce Lucerne, (100)
Yago Pool GmbH, in Kriens, CH-100.4.789.347-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2011, S. 0, Publ. 6178226).
Statutenänderung:
10.05.2011.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 10.05.2011 und Bilanz per 31.12.2010 mit Aktiven von CHF 285'013.15 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'159.78 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 272'500 Namenaktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
Yago Pool AG.
Zweck neu:
Produktion, Handel und Vertrieb von Spielwaren aller Art, Spielwarenzubehör, Sport- und Freizeitartikeln;
Verkauf von Dienstleistungen in Form von Animation und Kursen;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen;
Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Aktienkapital neu:
CHF 272'500.00 [bisher: Stammkapital CHF 272'500.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 272'500.00.
Aktien neu:
272'500 Namenaktien zu CHF 1.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder Telefax. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brönnimann, Peter, von Kriens und Vechigen, in Kriens, Gesellschafter, mit Einzelprokura;
Stöckl, Urs, von Münchwilen TG, in Walchwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnarwiler, Reto, von Beromünster, in Cham, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung];
Brönnimann, Yves, von Kriens und Vechigen, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Knecht, Philipp, von Wädenswil, in Bubikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Knecht, Philip, Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung];
Schocher, Andreas, von Alpnach, in Arth, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung];
Speck, Beat, von Zug, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung].