Renseignements sur Peter Jürg Steiner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Peter Jürg Steiner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006055009, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
I.C.E. Industrial Contractors and Engineers AG, in Wil (SG), CHE-107.512.945, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2021, Publ. 1005203082).
Statutenänderung:
29.05.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Engineering und die Planung von Anlagenbereichen bis schlüsselfertigen Anlagen, im Zusammenhang mit der Abfall- und Biomassenverwertung, die Beratung sowie die Qualitätssicherung, Lieferung von Komponenten und Systemen, die Baustellenleitung sowie die Montage, die temporäre Betriebsführung, Betriebsoptimierung und Inbetriebsetzung von solchen Anlagen sowie die Revision und den Service und die damit zusammenhängenden Dienstleistung der Müll- und Biomasseballierung. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufzunehmen, sich an Unternehmen aller Art zu beteiligen, Liegenschaften zu erwerben sowie alle Geschäfte durchzuführen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan oder per E-Mail mit Lesebestätigung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernhardsgrütter-Petrig, Janine, von Gossau SG, in Zuzwil SG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthy, René, von Wohlen (AG) und Udligenswil, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Weggis];
Büttenbender, Berthold, deutscher Staatsangehöriger, in Bergisch-Gladbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Peter Jürg, von Trachselwald, in Salenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2929835, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016 publizierten TR-Eintrag Nr. 2786 vom 22.06.2016 Seven Waves GmbH, in Salenstein, CHE-109.637.658, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, Publ. 2915465).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Peter Jürg, von Trachselwald, in Salenstein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: in Münsingen];
Steiner, Rosmarie Gabriela, von Grossdietwil, Trachselwald und Udligenswil, in Salenstein, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: in Münsingen].
Numéro de publication: 2915465, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Waste Information Network GmbH, bisher in Bern, CHE-109.637.658, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2010, S. 5, Publ. 5889180).
Gründungsstatuten:
28.06.2002.
Statutenänderung:
08.06.2016.
Firma neu:
Seven Waves GmbH.
Sitz neu:
Salenstein.
Domizil neu:
Im Galgen 3, 8268 Salenstein.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verbands-, Geschäfts-, Betriebsführung, betriebswirtschaftliche Beratung, Schulungen und Kurswesen sowie Beraten, Forschen, Entwickeln, Planen, Inbetriebsetzung und Projektbearbeitung, insbesondere auf den Gebieten der Abfall, Recycling-, Energie- und Umwelttechnik im In- und Ausland, kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann als Nebenzweck Angebote anbieten, welche der Gesundheit, persönlichen Entwicklung oder der sinnvollen Freizeitgestaltung dienen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Peter Jürg, von Trachselwald, in Münsingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Steiner, Peter und mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00];
Steiner, Rosmarie Gabriela, von Grossdietwil, Trachselwald und Udligenswil, in Münsingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Steiner-Henseler, Rosmarie, von Grossdietwil und Trachselwald und mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00].