Renseignements sur Esther Steiner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Esther Steiner
Participations
Dernières notifications FOSC pour Esther Steiner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Registre du commerce Berne, (36)
Bernische Treuhand AG, in Bern, Uebernahme jeder Art von Treuhandfunktionen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2001, S. 1277).
Statutenänderung:
19.02.2002.
Firma neu:
Fatrag. Auflösung der Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung vom 19.2.2002 infolge Fusion mit der 'von Graffenried AG Treuhand', in Bern. Aktiven und Passiven der Gesellschaft gehen gemäss Fusionsvertrag vom 19.2.2002 und Fusionsbilanz per 1.1.2002 durch Universalsukzession auf die von Graffenried AG Treuhand über.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedli, Georg, von Seeberg, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühlmann, Heinz, von Ruswil, in Grafenried, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stähli, Rolf, von Hofstetten bei Brienz, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kummer, Daniel, von Aarwangen, in Bremgarten bei Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Esther, von Neuhausen am Rheinfall und Frutigen, in Gümligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Jürg, von Bern und Aarau, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Berne, (36)
von Graffenried AG Treuhand, in Bern, Besorgung aller Dienstleistungen, die zum Tätigkeitsbereich einer Treuhandunternehmung gehören usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2001, S. 10043).
Statutenänderung:
19.02.2002.
Aktienkapital neu:
CHF 1'300'000.-- [bisher: CHF 500'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'300'000.--.
Aktien neu:
1'300 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Qualifizierte Tatbestände:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 19.2.2002 die 'Bernische Treuhand AG'.
neu:
'Fatrag', in Bern, durch Fusion. Aktiven von CHF 1'690'802.06 und Passiven von CHF 443'517.10 gehen gemäss Fusionsbilanz per 1.1.2002 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über;
der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 800 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- der übernehmenden Gesellschaft.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Heinz, von Ruswil, in Grafenried, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stähli, Rolf, von Hofstetten bei Brienz, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Esther, von Neuhausen am Rheinfall und Frutigen, in Gümligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Berne, (36)
Bernische Treuhand AG, in B e r n , Uebernahme jeder Art Treuhandfunktionen, insbesondere Buchführung und Abschlussberatung, Kontrollstellmandate und andere Revisionen usw, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2000, S. 4471).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Heinz, von Ruswil, in Grafenried, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Stähli, Rolf, von Hofstetten bei Brienz, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Kummer, Daniel, von Aarwangen, in Bremgarten bei Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Steiner, Esther, von Neuhausen am Rheinfall und Frutigen, in Gümligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.