Renseignements sur Silvia Maria Steiger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Silvia Maria Steiger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3169989, Registre du commerce Zurich, (20)
Fachverband Metallbau Zürich Schaffhausen, in Zürich, CHE-233.279.620, Verein (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2015, Publ. 2018891).
Statutenänderung:
19.10.2016.
Name neu:
Metaltec Zürich Schaffhausen.
Sitz neu:
Neerach.
Domizil neu:
Dielsdorferstrasse 1, 8173 Neerach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiger, Silvia Maria, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Weller, Dr. Wilhelm Peter, von Zürich, in Thalwil, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüttimann, Roman, von Hüttwilen, in Gossau ZH, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, Sekretär oder Kassier;
Wild, Herbert Otto, von Trogen und Niederglatt, in Neerach, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Numéro de publication: 1613177, Registre du commerce Zurich, (20)
Fachverband Metallbau Zürich Schaffhausen, in Zürich, CHE-233.279.620, c/o Dr. Wilhelm P. Weller, Mutschellenstrasse 69b, 8038 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
20.09.2012.
Zweck:
Der Verband bezweckt die Wahrung gemeinsamer Berufsinteressen, insbesondere die Unterstützung und Förderung der Mitglieder in ihren unternehmerischen und fachlichen Belangen;
Vertretung der Mitgliederinteressen gegenüber politischen Organen, Behörden und anderen Organisationen;
Pflege der Kollegialität und des Standesbewusstseins unter den Mitgliedern;
einheitliche Regelung der Lehrlingsausbildung und die Mithilfe bei der Durchführung der Qualifikationsverfahren;
Förderung der Weiterausbildung der Mitglieder und die Förderung des beruflichen Nachwuchses.
Mittel:
Ordentliche Jahresbeiträge der Mitglieder und Beitrittsgebühren, Vermögenserträge, freiwillige Zuwendungen.
Eingetragene Personen:
Czeschner, Thomas, von Volketswil, in Schwerzenbach, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mayer, Paul Robert, von Wil SG, in Marthalen, Vizepräsident des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Steiger, Silvia Maria, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Ramljak, Marko, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Schnellmann, Walter Bernhard, von Schübelbach, in Einsiedeln, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Hiltebrand, Peter René, von Bülach, in Höri, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Rüegg, Bernhard, von Gommiswald, in Wald ZH, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Weller, Dr. Wilhelm Peter, von Zürich, in Thalwil, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numéro de publication: 6792882, Registre du commerce Zurich, (20)
Burg-Schlosserei Steiger, in Meilen, CH-020.1.022.431-0, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2011, Publ. 6355682).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Silvia, von Hombrechtikon, in Meilen, mit Einzelunterschrift [bisher: Jud-Wäger, Silvia, in Hombrechtikon].