Renseignements sur Ilana Stancovski
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ilana Stancovski
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004954649, Registre du commerce Zoug, (170)
Mayne Pharma (Switzerland) GmbH, in Zug, CHE-449.813.041, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2018, Publ. 4289861).
Firma neu:
Mayne Pharma (Switzerland) GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.06.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stancovski, Ilana, britische Staatsangehörige, in Zug, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Doorn, Barthold, niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004763702, Registre du commerce Zoug, (170)
AllTurio AG, in Zug, CHE-158.819.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2019, Publ. 1004755373).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mettler, Peter, von Ingenbohl, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stancovski, Ilana, britische Staatsangehörige, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4289861, Registre du commerce Zoug, (170)
Mayne Pharma (Switzerland) GmbH, in Zug, CHE-449.813.041, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2018, Publ. 4004841).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stancovski, Ilana, britische Staatsangehörige, in Zug, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].