Renseignements sur Norbert Stäuber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Norbert Stäuber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3872663, Registre du commerce Berne, (36)
Beratungs- und Gesundheitsdienst für Kleinwiederkäuer BGK-Genossenschaft, in Niederönz, CHE-107.407.923, Genossenschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2016, Publ. 3243335).
Statutenänderung:
08.04.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kyburz, Peter, von Oberentfelden, in Zell ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Loepthien Treuhand AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camenzind, Diana, von Gersau, in Amsoldingen, Präsidentin der Verwaltung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Steffisburg, Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Zähner, Bruno, von Urnäsch, in Illnau (Illnau-Effretikon), Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung];
Amstad, Ulrich, genannt Ueli, von Beckenried, in Stans, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Brunner, Gérald, von Bettwil, in Lignières, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Dummermuth Wüthrich, Heinz, von Schlosswil, in Hasle b. Burgdorf (Hasle bei Burgdorf), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egli, Ulrich, von Schangnau, in Oberburg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heierli, Beat, von Gais, in Oberegg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Mischler, Urs, von Schwarzenburg, in Schwarzenburg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Stäuber, Norbert, von Amriswil, in Utzigen (Vechigen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Loepthien Maeder Treuhand AG (CHE-288.420.661), in Ittigen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5161334, Registre du commerce Berne, (36)
Beratungs- und Gesundheitsdienst für Kleinwiederkäuer BGK-Genossenschaft, in Niederönz, CH-035.5.017.186-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.1999, S. 5212).
Statutenänderung:
25.04.2009.
Postadresse neu:
[gestrichen].
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch Publikation im FORUM Kleinwiederkäuer/Petits Ruminants.
Weitere Adresse:
Postfach, 3360 Herzogenbuchsee.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michel, Andreas, von Davos-Mohnstein, in Landquart (Gemeinde Igis), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Dänzer, Hanspeter, von Adelboden, in Corcelles-sur-Chavornay, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofer, Erika, von Langnau im Emmental, in Gohl (Gemeinde Langnau im Emmental), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Odermatt, Klaus, von Dallenwil, in Stans, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oswald, Rudolf, von Amriswil, in Gysenstein (Gemeinde Konolfingen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sommer, Ronald, von Sumiswald, in Monible, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyss, Hans, von Meiringen, in Innertkirchen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eitel, Jürg, von Herisau, in Grono, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Baumann, Isidor, von Wassen, in Wassen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brunner, Gérald, von Bettwil, in Lignières, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kappeler, Markus, von Wattenwil, in Oberwil im Simmental, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kyburz, Peter, von Oberentfelden, in Au (Zell) (Zell ZH), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Städler, Duosch, von Zernez, in Zernez, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stäuber, Norbert, von Amriswil, in Utzigen (Vechigen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zähner, Bruno, von Urnäsch, in Untereggen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Blättler, Monika, von Hergiswil NW und Luzern, in Hämikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Göldi Treuhand (CH-053.1.002.303-8), in Alchenstorf, Revisionsstelle.