Renseignements sur Heinz Stäheli
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Heinz Stäheli
Participations
Dernières notifications FOSC pour Heinz Stäheli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1687079, Registre du commerce Zurich, (20)
GSO AG, in Illnau-Effretikon, CHE-103.664.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2014, Publ. 1348621).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäheli, Heinz, von Herdern, in Chonburi (TH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Pfeffer, Kurt, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1348621, Registre du commerce Zurich, (20)
GSO AG, bisher in Frauenfeld, CHE-103.664.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 05.12.2000, S. 8278).
Gründungsstatuten:
30.07.1986.
Statutenänderung:
11.12.2013.
Sitz neu:
Illnau-Effretikon.
Domizil neu:
Brandstrasse 40, 8308 Illnau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines EDV-Entwicklungs- und Handelsbetriebes, insbesondere Handel mit und Entwicklung von EDV Produkten, sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuchverzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 10.01.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler Revisions AG, in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäheli, Heinz, von Herdern, in Chonburi (TH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lamperswil TG(Wigoltingen)];
Pfeffer, Kurt, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Volketswil].