Renseignements sur Rolf Erwin Stadler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rolf Erwin Stadler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2249993, Registre du commerce Uri, (120)
Crayon Schweiz AG, in Altdorf UR, CHE-475.278.946, Hellgasse 9, 6460 Altdorf UR, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
01.07.2015.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung und Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Lizenzmanagement, Cloudlösungen und generell im IT-Sektor sowie der Handel mit Software, Softwarelizenzen und damit zusammenhängender Waren aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Urheberrechte, Patente, Marken und andere Immaterialgüterrechte, technische und industrielle Kenntnisse sowie Wertschriften und andere Vermögenswerte erwerben, verwalten und verwerten. Des Weiteren kann sie Zweigniederlassungen im Inland errichten und alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.
Aktienkapital:
CHF 114'300.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 114'300.00.
Aktien:
1'143 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 24.06.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Stadler, Rolf Erwin, von Bürglen UR, in Schattdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2054661, Registre du commerce Zoug, (170)
Comsoft Direct AG, in Risch, CHE-105.873.160, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2015, Publ. 1916551).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadler, Rolf, von Bürglen UR, in Schattdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6231092, Registre du commerce Zoug, (170)
Comsoft Direct AG, in Risch, CH-020.3.906.069-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 26.05.2011, S. 0, Publ. 6178930).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bär, Roger, von Rifferswil, in Buchs ZH, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dällikon, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stadler, Rolf, von Bürglen UR, in Schattdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien].