Renseignements sur Daniel Spring
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Daniel Spring
Participations
Dernières notifications FOSC pour Daniel Spring
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1006118164, Registre du commerce Zoug, (170)
T 45 Labs GmbH (T 45 Labs Sàrl) (T 45 Labs Sagl) (T 45 Labs LLC), in Cham, CHE-424.863.927, Sinserstrasse 67, 6330 Cham, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.08.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen im In- und Ausland sowie Verwaltung von eigenen Vermögenswerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
USD 400'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 14.08.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Veroes Paez, Valeria Alejandra, venezolanische Staatsangehörige, in Val de Bagnes, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 320'000 Stammanteilen zu je USD 1.00;
Spring, Daniel, von Steffisburg, in Ermatingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80'000 Stammanteilen zu je USD 1.00.
Numéro de publication: HR02-1005041079, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Eminess Technologies Europe GmbH, in Frauenfeld, CHE-336.527.051, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 20.05.2020, Publ. 1004893923).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koharko, Daniel Norman, amerikanischer Staatsangehöriger, in Scottsdale, AZ (US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ;
Sertel, Sümer, deutscher Staatsangehöriger, in Weiningen TG (Warth-Weiningen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Di Nardo, Angelo, von Märstetten, in Märstetten, mit Einzelunterschrift, ;
Loncki, Scott Budinger, amerikanischer Staatsangehöriger, in Paradise Valley, AZ (US), mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eminess Technologies, LLC (FN-6727598), in Dover, DE (US), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Eminess Technologies, Inc. (FN-0965518-8), in Scottsdale, AZ (US)];
Spring, Daniel, von Steffisburg, in Ermatingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1904529, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Polarmond AG, in St. Gallen, CHE-409.894.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2013, Publ. 7082234).
Statutenänderung:
08.12.2014.
Zweck neu:
Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Handel von Indoor-/Outdoor Schlafsystemen, Sport- und Rettungsprodukten sowie weitere Ausrüstungen aller Art für den Outdoor-Markt, Militär- und verwandte Bereiche und humanitäre Hilfe sowie die Erbringung damit zusammenhängender Beratungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundeigentum im In- und Ausland, Immaterialgüterrechte sowie Lizenzen erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Garantien und Bürgschaften für Gruppen- und Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 119'672.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 119'672.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Aktien neu:
119'672 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 24.11.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Spring, Daniel, von Steffisburg, in Ermatingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eschler, Peter Kurt, von St. Gallen, in Niederteufen (Schlatt-Haslen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
VTB Verwaltung, Treuhand und Beratung AG (CHE-106.907.413), in Glarus Nord, Revisionsstelle.