Renseignements sur Jürgen Spielberger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jürgen Spielberger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006052081, Registre du commerce Lucerne, (100)
EXCO Consulting GmbH, in Root, CHE-111.716.273, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 95 vom 18.05.2020, Publ. 1004891450).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spielberger, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Wachenheim (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hodel, Karl, von Emmen, in Risch, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4749692, Registre du commerce Lucerne, (100)
EXCO Consulting GmbH, in Root, CH-130.4.009.747-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2008, S. 10, Publ. 4532158).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Metz, Werner, von Düdingen, in Freiburg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spielberger, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Wachenheim (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung];
Tejero, Luis, von Wettingen, in Würenlos, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Einzelprokura].
Numéro de publication: 4599782, Registre du commerce Zurich, (20)
Posity AG, in Winterthur, CH-020.3.913.991-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2007, S. 17, Publ. 4063016).
Statutenänderung:
17.07.2008.
Domizil neu:
Technikumstrasse 79, 8400 Winterthur.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
20'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sieber, Monika, von Widnau, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spielberger, Jürgen, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Direktor mit Einzelunterschrift];
Groff, Hans, von Winterthur, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Baertschi, Markus, von Hasle bei Burgdorf, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.