Renseignements sur Silvan Philipp Sommer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Silvan Philipp Sommer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005813727, Registre du commerce Schwyz, (130)
SwissCloudSystems GmbH, in Schübelbach, CHE-369.888.113, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2019, Publ. 1004729214).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sommer, Silvan Philipp, von Sumiswald, in Uetikon am See, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cepeljnik, Daniel Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Galgenen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005298751, Registre du commerce Zurich, (20)
Haustechdaten AG, in Maur, CHE-110.626.785, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2021, Publ. 1005235057).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Silvan, von Sumiswald, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Weibel, Markus, von Jonschwil, in Ingenbohl, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005235057, Registre du commerce Zurich, (20)
Haustechdaten GmbH, in Maur, CHE-110.626.785, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2016, Publ. 2904671).
Statutenänderung:
15.06.2021.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 15.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020 mit Aktiven von CHF 24'973.29 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'856.60 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 100 Aktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Haustechdaten AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung und den Verkauf von Kalkulationsunterlagen, Kalkulationsprogrammen und Hilfsmitteln sowie die Durchführung von Schulungen für Betriebe des Bauhaupt- und Baunebengewerbes. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Wertschriften erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Des Weiteren kann sie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die (Sacheinlage / Sachübernahme) bei der Gründung vom 16.04.2004 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von Eduard Krebs sämtliche Aktiven von CHF 89'127.35 und sämtliche Passiven von CHF 17'229.65 seiner im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma "Edi Krebs", in Thun, gemäss Sacheinlage- und übernahmevertrag vom 16.04.2004 und Übernahmebilanz per 01.04.2004 zum Preise von CHF 71'897.70, wovon CHF 19'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden und CHF 52'897.70 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Briefen die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sommer Service AG (CHE-109.869.140), in Maur, Gesellschafterin;
Sommer, Daniel, von Sumiswald, in Maur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Silvan, von Sumiswald, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Maur, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].