Renseignements sur Luis Solera Gutierrez
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Luis Solera Gutierrez
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005013699, Registre du commerce Zoug, (170)
EP Technology Asset Management AG, in Zug, CHE-271.967.187, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2020, Publ. 1004841181).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ballester Barral, Lorenzo Claudio, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Menendez Dominguez, Alberto, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Solera Gutierrez, Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Pozuelo de Alarcón (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pedersen, Mads Nicolas Skaarup, dänischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1004548630, Registre du commerce Zoug, (170)
EP Technology Asset Management AG (EP Technology Asset Management SA) (EP Technology Asset Management Ltd), in Zug, CHE-271.967.187, Gotthardstrasse 26, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.01.2019.
Zweck:
Vermögensverwaltung und Erbringen von Vermögensverwaltungs- und Vermögensberatungsdienstleistungen, ferner Erbringen von Dienstleistungen im Informatik- und Technologiebereich für die Finanzindustrie;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 03.01.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ballester Barral, Lorenzo Claudio, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dressler, Oliver Jan, von Riehen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Solera Gutierrez, Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Pozuelo de Alarcón (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3965963, Registre du commerce Zoug, (170)
EyePerformance AG, in Zug, CHE-153.322.508, Bundesstrasse 7, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.12.2017.
Zweck:
Entwicklung, Unterhalt und Vermarktung von Softwarelösungen und Erbringung von Dienstleistungen im Informatik- und Technologiebereich;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 232'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 232'000.00.
Aktien:
200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'160.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre können auch mittels Einschreibebrief, Telefax oder per E-Mail erfolgen , sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 21.12.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Solera Gutierrez, Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Blum, Dr. Richard E., von Schwyz, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ballester Barral, Lorenzo, spanischer Staatsangehöriger, in Ciudad de Panamá (PA), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Broseta Dupre, Manuel Andres, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung;
Morera Climent Pallares, Vicente Javier, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.