Renseignements sur Jascha Jonas Singh
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jascha Jonas Singh
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005735566, Registre du commerce Zoug, (170)
Baureform AG, in Zug, CHE-108.010.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2022, Publ. 1005431335).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Singh, Jascha Jonas, von Gelterkinden, in Rickenbach (BL), Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoessly, Rico, von St. Moritz, in Niederhasli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005184302, Registre du commerce Zoug, (170)
Baureform AG, in Zug, CHE-108.010.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2017, Publ. 3404975).
Statutenänderung:
15.04.2021.
Sitz neu:
Unterägeri.
Domizil neu:
Oberdorfstrasse 3, 6314 Unterägeri.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme und Ausführung von Bauarbeiten jeder Art, Fabrikation von und Handel mit Baumaterialien und Gütern aller Art sowie Vermietung von Baumaschinen.
Aktien neu:
500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 500 Inhaberaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoessly, Luca, von St. Moritz, in Rivas-Vaciamadrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Singh, Jascha Jonas, von Gelterkinden, in Rickenbach (BL), Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3404975, Registre du commerce Zoug, (170)
Syfo AG, bisher in Baden, CHE-108.010.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2016, Publ. 3248203).
Statutenänderung:
31.01.2017.
Firma neu:
Baureform AG.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Baarerstrasse 75, 6300 Zug.
Zweck neu:
Übernahme und Ausführung von Bauarbeiten jeder Art, Fabrikation von und Handel mit Baumaterialien und Gütern aller Art sowie Vermietung von Baumaschinen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
500 Inhaberaktien zu CHF 100.00 [bisher: 500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, schriftlich.
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Mit Erklärung vom 31.01.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laurent, Jean-Pierre, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tolotos AG (CHE-108.174.029), in Wettingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Singh, Jascha Jonas, von Gelterkinden, in Rickenbach (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.