Renseignements sur René Signer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour René Signer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5259976, Registre du commerce Argovie, (400)
Christliches Gemeinde-Zentrum, bisher in Schönenwerd, CH-249.7.004.558-4, Stiftung (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2009, S. 15, Publ. 4845050).
Gründungsurkunde:
13.07.2000.
Urkundenänderung:
15.07.2009.
Sitz neu:
Aarau.
Domizil neu:
c/o Hans-Rudolf Spinner, Hans Hässig-Strasse 1, 5000 Aarau.
Zweck:
Fördert die Verbreitung des Evangeliums (die Bibel) durch Gründung von Gemeinden, Durchführung von Gottesdiensten, Evangelisationen, Kinder- und Erwachsenenschulung, Bildung von Hauszellen u.Ä. nach Matth. 28, 18-20. Ferner betreibt die Stiftung auf biblischer und sozialer Grundlage Wohn- und Freizeitmöglichkeiten mit dem Ziel, psychisch behinderten und/oder sozial gefährdeten Menschen praktische Lebenshilfe sowie persönliche Begleitung und Beratung anzubieten und ihnen die seelische Grundlage und die Wiedereingliederung in die Gesellschaft und das Berufsleben zu ermöglichen. Ist berechtigt, zur Erreichung ihres Zweckes Liegenschaften und Grundstücke zu erwerben, zu verwalten, selber zu überbauen oder überbauen zu lassen und sie zu veräussern.
Aufsichtsbehörde:
Eidgenössisches Departement des Innern, in Bern.
Organisation:
Organisation: Stiftungsrat von 3 bis 8 Mitgliedern und Revisionsstelle. Gemeindefusion per 01.01.2006 (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Robert, von Gontenschwil, in Gontenschwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kyburz, Karl, von Erlinsbach AG, in Hilfikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Spinner, Hans-Rudolf, von Aeugst am Albis, in Aarau, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Signer, René, von Hundwil, in Erlinsbach AG, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung (wie bisher);
LEVI Treuhand und Finanzen, in Bergdietikon (CH-400.1.021.397-5), Revisionsstelle (wie bisher);
Scheidegger, Heinz, von Lützelflüh, in Aarau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4845050, Registre du commerce Soleure, (241)
Christliches Gemeinde-Zentrum, in Schönenwerd, CH-249.7.004.558-4, Stiftung (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2007, S. 12, Publ. 3769176).
Gestrichene Personen und Unterschriften:
Wenger, Kurt, von Längenbühl, in Erlinsbach SO, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, René, von Kirchenthurnen, in Buchs AG, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spinner, Hans-Rudolf, von Aeugst am Albis, in Aarau, Vizepräsident des Stiftungsrates und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hunziker, Robert, von Gontenschwil, in Gontenschwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Signer, René, von Hundwil, in Erlinsbach AG, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
LEVI Treuhand und Finanzen, Beat Weibel, eidg. dipl. Buchhalter, in Bergdietikon (CH-400.1.021.397-5), Revisionsstelle.