Renseignements sur Marc Siegrist
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Marc Siegrist
Dernières notifications FOSC pour Marc Siegrist
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006104418, Registre du commerce Zoug, (170)
Masief GmbH, in Zug, CHE-474.635.009, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2022, Publ. 1005520760).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Multner, Silvia, von Ueken, in Niederwil (AG), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spaeth, Eberhard Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Siegrist, Marc, von Vordemwald, in Liestal, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3795053, Registre du commerce Argovie, (400)
Cianci Invest GmbH, in Zeiningen, CHE-195.556.377, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2017, Publ. 3366741).
Firma neu:
Cianci Invest GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.09.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tudisco-Cianci, Olvea, von Zeiningen, in Zeiningen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Siegrist, Marc, von Vordemwald, in Laufenburg, Gesellschafter, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3366741, Registre du commerce Argovie, (400)
Cianci Invest GmbH, in Zeiningen, CHE-195.556.377, Obere Rebgasse 17, 4314 Zeiningen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.01.2017.
Zweck:
Kauf, Verkauf sowie Verwaltung von gewerblichen Liegenschaften;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 24.01.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Tudisco-Cianci, Olvea, von Zeiningen, in Zeiningen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Siegrist, Marc, von Vordemwald, in Laufenburg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.