Renseignements sur Roger Siegler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Roger Siegler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005516610, Registre du commerce Argovie, (400)
Siegler Automobile GmbH, in Lupfig, CHE-106.447.564, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2022, Publ. 1005395597).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegler, Beatrice, von Mellingen, in Brugg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 13 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graham-Siegler, Anita, von Beromünster und Mellingen, in Remigen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 34 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 28 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Hauri-Siegler, Marlen Karin, von Seengen und Mellingen, in Niederlenz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 28 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Siegler, Roger, von Mellingen, in Zurzach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005395597, Registre du commerce Argovie, (400)
Siegler Automobile GmbH, in Lupfig, CHE-106.447.564, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2016, Publ. 2911875). [Gemeindefusion 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegler, Roger, von Mellingen, in Zurzach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Böbikon];
Siegler, Beatrice, von Mellingen, in Brugg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 13 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Schinznach-Bad].
Numéro de publication: HR02-1005395604, Registre du commerce Argovie, (400)
Vintage Values GmbH, in Lupfig, CHE-347.972.030, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2018, Publ. 4398975). [Gemeindefusion 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegler, Roger, von Mellingen, in Zurzach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: in Böbikon];
Scheidegger, Lorena, von Pfaffnau, in Zurzach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: in Böbikon].