Renseignements sur Emanuel Christian Sieber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Emanuel Christian Sieber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005829111, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Symcon AG, in Roggwil (TG), CHE-100.846.173, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2021, Publ. 1005079824).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sieber, Emanuel Christian, von Zürich, in Frasnacht (Arbon), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Etter, Beat, von Sulgen, in Zihlschlacht (Zihlschlacht-Sitterdorf), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sieber, Sylvia Leonie, von Zürich und Heiden, in Frasnacht (Arbon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Giorgi, Danilo, italienischer Staatsangehöriger, in Egnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004746441, Registre du commerce Thurgovie, (440)
exartis gmbh, in Arbon, CHE-398.417.862, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2017, Publ. 3959399).
Statutenänderung:
21.10.2019.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht - wobei eine Forderung in Höhe von CHF 17'000.00 verrechnet und hierfür 17 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben wurden - und wird gemäss Umwandlungsplan vom 21.10.2019 und Bilanz per 31.08.2019 mit Aktiven von CHF 52'893.87 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 32'793.87 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 zu 100% liberierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
exartis AG.
Weitere Adressen:
Bergstrasse 107, 8032 Zürich.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Vermögensverwaltung und Finanztransaktionen aller Art, insbesondere das Asset Management für private und institutionelle Anleger sowie die Erbringung von Beratungs- und Management und sonstigen Dienstleistungen (im Investment-Bereich). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten, halten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 21.10.2019 auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 31.01.2014 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sieber, Emanuel Christian, von Zürich, in Frasnacht (Arbon), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Sieber, Sylvia Leonie, von Zürich und Heiden, in Frasnacht (Arbon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Etter, Beat, von Sulgen, in Zihlschlacht (Zihlschlacht-Sitterdorf), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004455013, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Symcon Montreux S.A., bisher in Montreux, CHE-100.846.173, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2017).
Statutenänderung:
04.09.2018.
Firma neu:
Symcon AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Symcon Ltd.).
Sitz neu:
Arbon.
Domizil neu:
Mühleweg 4, 9320 Arbon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Management-, Personal- und Beratungsdienstleistungen sowie das Management von Investments im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann auch im Bereich Vermögensverwaltung tätig sein. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland erwerben, verwalten, halten und veräussern sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten, halten und veräussern.
Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 09.05.2011 auf die eingeschränkte Revision verzichtet [bisher: Selon déclaration du 9 mai 2011, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bisang, René, von Zürich, in Weiach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sieber, Emanuel Christian, von Zürich, in Frasnacht (Arbon), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sieber, Sylvia Leonie, von Zürich und Heiden, in Frasnacht (Arbon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.