Renseignements sur René Sidler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom René Sidler
Dernières notifications FOSC pour René Sidler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004781419, Registre du commerce Lucerne, (100)
Sidler Motorrad, Bike & Sport GmbH, in Hochdorf, CHE-112.619.342, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2018, Publ. 1004512707).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sidler, Petra, von Hochdorf, in Hochdorf, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sidler, René, von Emmen, in Hochdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6236836, Registre du commerce Lucerne, (100)
Sport-Shop Hofdere GmbH, in Hochdorf, CH-100.4.785.765-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2010, S. 9, Publ. 5803932).
Statutenänderung:
28.06.2011.
Firma neu:
Sidler Motorrad, Bike & Sport GmbH.
Stammkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 40'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 28.06.2011 und Bilanz per 31.12.2010 übernimmt die Gesellschaft bei der Kapitalerhöhung von René Sidler, von Emmen, in Hochdorf, sein Einzelunternehmen Velos-Motos Sidler, in Hochdorf (CH-100.1.027.211-2), mit sämtlichen Aktiven deren Wert zusammen CHF 387'402.76 beträgt und dem gesamten Fremdkapital im Wert von CHF 320'327.38, zum Preise von 67'075.38, wofür 60 Stammanteile zu CHF 1'000.-- ausgegeben und eine Forderung von CHF 7'075.38 gutgeschrieben werden. .
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schläpfer, Armin, von Wald AR, in Hohenrain, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sidler, René, von Emmen, in Hochdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Sidler, Petra, von Hochdorf, in Hochdorf, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numéro de publication: 5803932, Registre du commerce Lucerne, (100)
Sport-Shop Hofdere GmbH, in Hochdorf, CH-100.4.785.765-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2008, S. 14, Publ. 4781220).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläpfer, Armin, von Wald AR, in Hohenrain, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sidler, René, von Emmen, in Hochdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Petra Muff].