Renseignements sur Laurent Seppey
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Laurent Seppey
Numéro de publication: HR02-1005671243, Registre du commerce Valais, (626)
Ecole Suisse de Ski Les Collons-Thyon 2000, à Vex, CHE-101.294.187, association (No. FOSC 175 du 11.09.2019, Publ. 1004714299).
Nouvelle adresse:
Immeuble Mirabeau, Rue de la Mura 34, 1988 Les Collons.
Autres adresses:
Batterie La Luge 2187, 1988 Les Collons.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Seppey, Laurent, de Hérémence, à Vétroz, président, avec signature collective à deux;
Alberts, Sebastiaan, ressortissant néerlandais, à Nendaz, membre, sans droit de signature;
Dayer, Andy, de Hérémence, à Hérémence, membre du comité, sans droit de signature;
Dayer, Camille, de Hérémence, à Hérémence, membre, sans droit de signature;
Geiser, Christophe, de Langenthal, à Vex, membre, sans droit de signature;
Sierro, Arthur Charles, dit Charly, de Hérémence, à Hérémence, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Sierro, Christophe, de Hérémence, à Montreux, président du comité, avec signature collective à deux;
Dayer, Jean Yves, de Hérémence, à Hérémence, membre du comité, sans droit de signature;
Marcanti, Jeff, de La Chaux-de-Fonds, à Hérémence, membre du comité, sans droit de signature;
Miserez, Balbine, de Lajoux (JU), à Sion, membre du comité, sans droit de signature.
Numéro de publication: HR02-1005035247, Registre du commerce Valais, (626)
Relais du Valais SA, à Vétroz, CHE-108.682.490, société anonyme (No. FOSC 96 du 18.05.2017, p.0, Publ. 3530865).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fontannaz, André, de Vétroz, à Vétroz, administrateur, vice-président, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire;
Seppey, Laurent, de Hérémence, à Vétroz, secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Papilloud, Stéphane, de Vétroz, à Vétroz, administrateur, sans droit de signature;
Fontannaz, Betrand, de Vétroz, à Vétroz, secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Numéro de publication: 2079109, Registre du commerce Valais, (626)
Relais du Valais SA, à Vétroz, CHE-108.682.490, société anonyme (No. FOSC 78 du 20.04.2011, Publ. 6131626).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Papilloud, Isabelle, de Vétroz et Conthey, à Vétroz, administratrice, sans droit de signature;
Praz, Freddy, de Nendaz, à Vétroz, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Cottagnoud, Olivier, de Vétroz, à Vétroz, administrateur, sans droit de signature;
Fontannaz, André, de Vétroz, à Vétroz, administrateur, sans droit de signature;
Seppey, Laurent, de Hérémence, à Vétroz, secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: administrateur et secrétaire avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président].