Renseignements sur Thorsten Sennhenn
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Thorsten Sennhenn
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4049065, Registre du commerce Zurich, (20)
AST Asset Security Trust AG, in Zürich, CHE-115.015.040, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2017, Publ. 3401445).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sennhenn, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Storch, Marion, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1282787, Registre du commerce Zurich, (20)
AST Asset Security Trust AG, bisher in Zug, CHE-115.015.040, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2010, S. 24, Publ. 5635522).
Gründungsstatuten:
02.07.2009.
Statutenänderung:
15.11.2013.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Usteristrasse 14, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stocker, Werner, von Zürich, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bucher, Stephan, von Römerswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sennhenn, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Storch, Marion, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.