Renseignements sur Andreas Sekinger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Andreas Sekinger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004810838, Registre du commerce Zurich, (20)
Die Liegenschafter Immobilien AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-101.503.327, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2019, Publ. 1004794606).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, René, von Zürich, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sekinger, Andreas, von Würenlos, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004714854, Registre du commerce Argovie, (400)
MäderImmo & Partner GmbH, in Baden, CHE-114.165.317, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 23.03.2012, S.0, Publ. 6607578).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Die Liegenschafter Holding AG (CHE-271.341.378), in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Denzler, Thomas, von Regensdorf, in Buchs (ZH), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Lenherr, Martina, von Gams, in Winterthur, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mäder, René, von Zürich, in Baden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Sekinger, Andreas, von Würenlos, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stärkle, Rudolf, von Küsnacht (ZH), in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trudel, Fabian, von Männedorf, in Niederhasli, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4443851, Registre du commerce Argovie, (400)
Sekinger Immobilien AG, in Würenlos, CHE-107.739.242, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2016, Publ. 3118911).
Firma neu:
Sekinger Immobilien AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.08.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sekinger, Markus, von Würenlos, in Würenlos, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sekinger, Anton, von Würenlos, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sekinger, Andreas, von Würenlos, in Würenlos, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sekinger, Niklaus, von Würenlos, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].