Renseignements sur Marcel Seiler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Marcel Seiler
Participations
Dernières notifications FOSC pour Marcel Seiler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005871690, Registre du commerce Schwyz, (130)
Seiler & Partner - Personalberatung GmbH, in Freienbach, CHE-115.963.066, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2020, Publ. 1004994428).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seiler, Marcel, von Tägerig, in Lachen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aydindag Seiler, Zehra, von Tägerig, in Suhr, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005180483, Registre du commerce Zurich, (20)
Wurzel 2 Architekten AG, in Dübendorf, CHE-114.940.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2018, Publ. 1004522139).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Marcel, von Tägerig, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Seiler, Marcel , in Küsnacht (ZH)].
Numéro de publication: HR02-1004994428, Registre du commerce Schwyz, (130)
Sade Cosmetics GmbH, bisher in Fischingen, CHE-115.963.066, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2014, Publ. 1876089).
Statutenänderung:
01.10.2020.
Firma neu:
Seiler & Partner - Personalberatung GmbH.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Staldenbachstrasse 30, 8808 Pfäffikon SZ.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von Führungs- und Fachkräften sowie die Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Marcel, von Tägerig, in Lachen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Kaltbrunn].