Renseignements sur Nils Seidl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Nils Seidl
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1774125, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Zentrum für Verkehrssicherheit Schweizersbild AG, in Schaffhausen, CHE-109.909.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2012, Publ. 6800524).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zollinger, Alfred, von Fällanden, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Martin, von Flaach, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Seidl, Nils, von Schaffhausen, in Dörflingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4287032, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Auto Service Center AG, in Dörflingen, CH-290.3.001.295-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2006, S. 10, Publ. 3508068).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manninger, Bruno, von Neuhausen am Rheinfall, in Beringen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seidl, Nils, von Schaffhausen, in Dörflingen, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3508068, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Auto Manninger AG, bisher in Beringen, CH-290.3.001.295-7, Serviceunternehmen im Autogewerbe, insbesondere Betrieb einer Autoreparaturwerkstätte sowie eines Pannendienstes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 02.12.1998, S. 8239).
Statutenänderung:
8.08.2006.
Firma neu:
Auto Service Center AG.
Sitz neu:
Dörflingen.
Domizil neu:
Landenbergstrasse 1, 8239 Dörflingen.
Qualifizierte Tatbestände:
[gestrichen: Sacheinlage: Aktiven im Wert von CHF 95'710.65 und Passiven im Wert von CHF 45'710.65 der Einzelfirma Centralgarage A. Manninger, in Beringen, gemäss Sacheinlagevertrag vom 5. April 1990 und Uebernahmebilanz per 31. Dezember 1989 zum Preis von CHF 50'000.--, die voll auf das Grundkapital angerechnet werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manninger, Nelly, von Netstal, in Schaffhausen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manninger, Bruno, von Neuhausen am Rheinfall, in Beringen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hallau];
Seidl, Nils, von Schaffhausen, in Dörflingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.