Renseignements sur Wilhelm Arthur Segmüller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Wilhelm Arthur Segmüller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005667989, Registre du commerce Nidwald, (150)
Segmüller Investment AG, in Hergiswil (NW), CHE-350.269.899, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2022, Publ. 1005374037).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Segmüller, Arthur, von Altstätten, in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005374037, Registre du commerce Nidwald, (150)
Segmüller Vermögensverwaltung AG, in Hergiswil (NW), CHE-350.269.899, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2020, Publ. 1005034578).
Statutenänderung:
24.12.2021.
Firma neu:
Segmüller Investment AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen allgemeine Finanzberatung, Anlageberatung sowie Beratung im Vorsorge-, Versicherungs-, Finanzierungsbereich und in der administrativen Verwaltung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Lizenzen und Patente erwerben, verwalten oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Segmüller, Jonas Emanuel, von Altstätten, in Emmetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Segmüller, Alexander, von Altstätten, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Segmüller, Arthur, von Altstätten, in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005090610, Registre du commerce Nidwald, (150)
Ombretta AG, in Oberdorf (NW), CHE-101.533.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2020, Publ. 1005057593).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Segmüller, Wilhelm Arthur, von Altstätten, in Stansstad, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner, Richard Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetmoos, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.