Renseignements sur Anthony Seah Wang Leng
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Anthony Seah Wang Leng
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005670371, Registre du commerce Berne, (36)
International Federation of Sport Climbing (IFSC), in Bern, CHE-192.921.730, Verein (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2022, Publ. 1005562943).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paillasson, Pierre Henri, französischer Staatsangehöriger, in Vitrolles en Louberon (FR), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Izquierdo, Maria, kanadische Staatsangehörige, in Ste-Thérèse (CA), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seah Wang Leng, Anthony, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thévenot, Romain Charles Paul, französischer Staatsangehöriger, in Ballarat West (AU), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cleary, Naomi Louise, australische Staatsangehörige, in Melbourne (AU), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Coxsey, Shauna, britische Staatsangehörige, in South Yorkshire (GB), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Smitz, Tijl, belgischer Staatsangehöriger, in Sint Joris Weert (BE), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stainton, George Conway, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Johannesburg (ZA), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005399752, Registre du commerce Berne, (36)
International Federation of Sport Climbing (IFSC), in Bern, CHE-192.921.730, Verein (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2019, Publ. 1004685892).
Statutenänderung:
14.11.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scolaris, Marco Maria, italienischer Staatsangehöriger, in Turin (IT), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Li, Zhixin, chinesischer Staatsangehöriger, in Beijing (CN), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Paillasson, Pierre Henri, französischer Staatsangehöriger, in Vitrolles en Louberon (FR), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gawrych, Debra Jacquot, amerikanische Staatsangehörige, in Weston (US), Mitglied des Vorstandes, Generalsekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Generalsekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
McColl, Sean Lee, kanadischer Staatsangehöriger, in Vancouver (CA), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Seah Wang Leng, Anthony, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wabel, Wolfgang Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1014513, Registre du commerce Berne, (36)
International Federation of Sport Climbing (IFSC), in Bern, CH-036.6.056.238-0, Verein (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2013, Publ. 7200000).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Piratinskiy, Alexander, russischer Staatsangehöriger, in Ekaterinburg (RU), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gawrych, Debra Jacquot, amerikanische Staatsangehörige, in Weston (US), Mitglied und Generalsekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Paillasson, Pierre Henri, französischer Staatsangehöriger, in Vitrolles en Louberon (FR), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Generalsekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Li, Zhixin, chinesischer Staatsangehöriger, in Beijing (CN), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Seah Wang Leng, Anthony, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.