Renseignements sur Hans Friedrich Schwengeler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hans Friedrich Schwengeler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005046225, Registre du commerce Berne, (36)
Schnydrig AG, in Spiez, CHE-102.236.353, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2015, S.0, Publ. 2268279).
Statutenänderung:
02.12.2020.
Aktien neu:
180 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 200 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00, 200 Namenaktien zu CHF 100.00 und 80 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag mit Bilanz vom 19.02.1980 betr. die Beweglichkeiten sowie gemäss Sacheinlagevertrag vom gleichen Datum bezüglich der Liegenschaft Aktiven und Passiven der Einzelfirma "Adolf Schnydrig". Die Gesamtaktiven betragen CHF 1'619'439.95 und die Gesamtpassiven CHF 1'412'882.35. Aktivenüberschuss CHF 206'557.60. Von diesem Uebernahmepreis werden CHF 98'900.-- auf das Grundkapital angerechnet. CHF 1'100.-- sind durch Verrechnung liberiert.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwengeler, Hans, von Winterthur, in Thun, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Kummer, Heinz, von Limpach, in Spiez, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittwer, Bruno, von Trub, in Gwatt (Thun), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwengeler, Jürg, von Winterthur, in Steffisburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Schwengeler, Bryan, von Winterthur, in Steffisburg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alt, Mervyn James, von Kriens, in Eriz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005046213, Registre du commerce Berne, (36)
Oekopack Conservus AG, in Spiez, CHE-101.967.709, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2015, S.0, Publ. 2268261).
Statutenänderung:
02.12.2020.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwengeler, Hans, von Winterthur, in Thun, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Kummer, Heinz, von Limpach, in Spiez, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittwer, Bruno, von Trub, in Gwatt (Thun), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwengeler, Jürg, von Winterthur, in Steffisburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Schwengeler, Bryan, von Winterthur, in Steffisburg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alt, Mervyn James, von Kriens, in Eriz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2901865, Registre du commerce Berne, (36)
Oekopack Schwengeler GmbH, in Thun, CHE-114.392.310, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 03.11.2008, Publ. 4715672).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwengeler-Gröber, Rahel, von Winterthur, in Thun, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schwengeler, Hans Friedrich, von Winterthur, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwengeler, Jürg, von Winterthur, in Steffisburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.