Renseignements sur Rudolf Schweizer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Rudolf Schweizer
Participations
Dernières notifications FOSC pour Rudolf Schweizer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6089896, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Lumess AG, in Allschwil, CH-280.3.914.323-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2010, S. 6, Publ. 5777480).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer, Rudolf, von Liestal und Liedertswil, in Liestal, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5777480, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Lumess AG, in Allschwil, CH-280.3.914.323-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2010, S. 6, Publ. 5571916).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TRETOR AG, in Liestal (CH-280.3.900.042-2), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lardelli, Remo Arturo, von Poschiavo, in Sissach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rieder, Andreas, von Ormalingen, in Ormalingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hohl, Christian, von Basel, in Ettingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Gordian, von Bülach, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor];
Schweizer, Rudolf, von Liestal und Liedertswil, in Liestal, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor];
Bulk, Johannes, von Rüderswil, in Jegenstorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perrone, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Muttenz, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hans Müller Treuhand, in Reinach BL (CH280.1.913.357-1), Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3758652, Registre du commerce Valais
Saas-Tourist AG, in Saas Fee, CH-600.3.000.611-4, Betrieb eines Reisebüros etc. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 03.04.2002, S. 17).
Statutenänderung:
29.01.2007.
Zweck neu:
Betrieb eines Reisebüros, Verwaltung, Miete und Vermietung von Ferienwohnungen und Ferienorgnisationen und ähnliche Tätigkeiten. Kauf und Verkauf von Liegenschaften. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und scih an anderen Unternehmen beteiligen. Kann ihr Geschäftsvermögen ganz oder teilweise verpfänden, dies zu ihren Gunsten oder auch zu Gunsten von Drittpersonen, insbesondere von Aktionären oder deren nahe stehenden Personen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sulser, Mathias Dr., von Wartau, in Bubendorf, Geschäftsführer und Sekretär, mit Einzelunterschrift;
Venetz, Rupert, von Stalden VS, in Naters, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sculati Paul-Albert, in Sion, Revisionsstelle;
Schweizer, Rudolf, von Liestal, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hächler, Willy, von Rohr AG, in Bottenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sulser, Frédérik, von Wartau, in Bubendorf, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Tobias, von Ringgenberg BE, in Unterseen, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Antenen Treuhand AG, in Thun, Revisionsstelle.