Renseignements sur Denise Schweizer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Denise Schweizer
Participations
Dernières notifications FOSC pour Denise Schweizer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005155153, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
GMG Verwaltungs AG, in Therwil, CHE-439.019.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2016, S.0, Publ. 2695455).
Statutenänderung:
29.03.2021.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen und Anzeigen an die Aktionäre bzw. Nutzniesser erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre bzw. Nutzniesser.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer, Denise, von Reinach BL, in Reinach BL, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Marchi, Dominique Fabienne, von Glarus Süd, in Reinach (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ettingen].
Numéro de publication: HR02-1004857557, Registre du commerce Argovie, (400)
GMG Projekt AG, bisher in Therwil, CHE-304.413.130, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2017, Publ. 3934597).
Statutenänderung:
11.03.2020.
Firma neu:
ECO RECYCLING (Suisse) AG.
Sitz neu:
Zeiningen.
Domizil neu:
Leimgasse 15, 4314 Zeiningen.
Zweck neu:
Herstellung und Wiederverwertung von Baumaterialien;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Immobilien erwerben, verwalten und veräussern.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Marchi, Alois, von Glarus Süd, in Ettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
de Marchi, Véronique, von Glarus Süd, in Ettingen, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
de Marchi, Dominique Fabienne, von Glarus Süd, in Ettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
de Marchi-von Kuensberg=Langenstadt, Catherine, von Basel, in Ettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schweizer, Denise, von Reinach BL, in Reinach BL, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmuckli, Jürg, von Münchenstein, in Muttenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meyer, Hans-Peter, von Reinach (BL), in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2695455, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
GMG Verwaltungs AG, in Therwil, CHE-439.019.107, Reinacherstrasse 1, 4106 Therwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.02.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung von Immobilien. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Beteiligungen halten, erwerben und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe oder Zustellung gegen Empfangsbestätigung, soweit deren Adressen bekannt sind, andernfalls durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Gemäss Erklärung vom 24.02.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
de Marchi, Alois Beda, von Glarus Süd, in Ettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
de Marchi-von Kuensberg=Langenstadt, Catherine Anita, von Basel, in Ettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
de Marchi, Dominique Fabienne, von Glarus Süd, in Ettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
de Marchi, Véronique, von Glarus Süd, in Ettingen, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schweizer, Denise, von Reinach BL, in Reinach BL, mit Einzelprokura.