Renseignements sur Werner Schweiter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Werner Schweiter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5745672, Registre du commerce Zoug, (170)
Central Diamond Selling Organisation (CSO) Ltd, in Zug, CH-170.3.005.555-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 20.01.2010, S. 23, Publ. 5449354).
Firma neu:
Central Diamond Selling Organisation (CSO) Ltd in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.07.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweiter, Werner, von Männedorf, in Buchs SG, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Küng, Hans, von Werthenstein und Wolhusen, in Ennetbürgen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5449354, Registre du commerce Zoug, (170)
Central Diamond Selling Organisation (CSO) Ltd, in Zug, CH-170.3.005.555-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2009, S. 21, Publ. 5243034).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dale, Nicholas, britischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Poolman, Andrew, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giesinger, Alfriede, von Sevelen, in Buchs SG, Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweiter, Werner, von Männedorf, in Buchs SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng, Hans, von Werthenstein und Wolhusen, in Ennetbürgen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4958312, Registre du commerce Zurich, (20)
Cordico Management AG, in Zürich, CH-020.3.033.302-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2009, S. 29, Publ. 4827326).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweiter, Werner, von Sevelen, in Buchs SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiwirra, Salim, von Basel, in Genf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
McGhee, Robin, britischer Staatsangehöriger, in Veyrier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bedford, Ivan, britischer Staatsangehöriger, in Gaillard (FR), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Connor, David, britischer Staatsangehöriger, in Genf, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferguson, Steven, britischer Staatsangehöriger, in Commugny, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Thomas, von Bern, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lavelle, Edward, britischer Staatsangehöriger, in Troinex, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maseda Hernandez, Carlos Fernando, uruguayischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wheeler, Patrick, britischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baharuddin, Raanji Fara, malaysische Staatsangehörige, in Soral, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ehrbar, Andrea, von Urnäsch, in Regensdorf, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Sylvia, von Zürich, in Zürich, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giger, Susan, kanadische Staatsangehörige, in Gimel, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Littaua-Kutch, Katherine, französische Staatsangehörige, in Ornex (FR), Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Sonja, von Zürich, in Hausen am Albis, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Patané, Gabriella, von Niedergösgen, in Niedergösgen, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perzoff Martinez Giz, Maria, spanische Staatsangehörige, in Le Vaud, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.