Renseignements sur Thomas Schwarz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Schwarz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005383591, Registre du commerce Grisons
Associaziun scuola da skis svizra val Müstair, in Val Müstair, CHE-104.062.348, Genossenschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2011, S.0, Publ. 6225060).
Domizil neu:
c/o Bruno Schwegler, Via Maistra 72, 7537 Müstair.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bollhalder, Men, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Müstair (Val Müstair), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartmann, Urs, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Müstair (Val Müstair), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cueni, Hannelore, von Bretzwil, in Santa Maria Val Müstair (Val Müstair), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Verwalterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lamprecht, Vreni, von Santa Maria in Calanca, in Santa Maria Val Müstair (Val Müstair), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwarz, Thomas, von Val Müstair, in Müstair (Val Müstair), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pitsch, Flurin Daniel, von Val Müstair, in Val Müstair, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oswald, Augustin, von Val Müstair, in Val Müstair, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eller, Réne, italienischer Staatsangehöriger, in Langtaufers (IT), Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwegler, Bruno Lorenz, von Ebikon, in Val Müstair, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6225060, Registre du commerce Grisons, (350)
Società scoula da skis svizra Val Müstair, in Val Müstair, CH-350.5.000.695-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 65 vom 18.03.1983, S. 905).
Statutenänderung:
09.06.2011.
Firma neu:
Associaziun scuola da skis svizra val Müstair.
Domizil neu:
Purtatscha 8, 7537 Müstair.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].
Pflichten neu:
[gestrichen: Pflichten: Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, eine Eintrittsgebühr von CHF 150.-- zu bezahlen.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung vom 17.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lamprecht, Willi, von Sta. Maria i.C., in Sta. Maria i.M., Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stupan, Vito, von Lü, in Tschierv, Vizepräsident und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feuerstein, Jon Clà, von Fuldera, in Fuldera, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moggi, Jon, von Sta. Maria i.M., in Sta. Maria i.M., Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pitsch, Daniel, von Tschierv, in Tschierv, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bollhalder, Men, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Müstair (Val Müstair), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartmann, Urs, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Müstair (Val Müstair), Vizepräsident und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cueni, Hannelore, von Bretzwil, in Santa Maria Val Müstair (Val Müstair), Mitglied und Kassierin und Verwalterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lamprecht, Vreni, von Santa Maria in Calanca, in Santa Maria Val Müstair (Val Müstair), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwarz, Thomas, von Val Müstair, in Müstair (Val Müstair), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.