Renseignements sur Rolf Schwarz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Rolf Schwarz
Participations
Dernières notifications FOSC pour Rolf Schwarz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1006136345, Registre du commerce Berne, (36)
Rolf Schwarz, Schwarzforst, in Lenk, CHE-274.219.058, Lenkstrasse 43a, 3775 Lenk im Simmental, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Forstarbeiten, Holzhandel und weitere damit zusammenhängenden Dienstleistungen.
Eingetragene Personen:
Schwarz, Rolf, von Bowil, in Lenk im Simmental (Lenk), Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2350923, Registre du commerce Berne, (36)
Pferdezuchtgenossenschaft Saanen-Obersimmental, in Zweisimmen, CHE-102.038.149, Genossenschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2014, Publ. 1385125).
Firma neu:
Pferdezuchtgenossenschaft Saanen-Obersimmental in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.04.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichenbach, Ulrich, genannt Ueli, von Lauenen, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lauenen, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zumbrunnen, Jürg, von Zweisimmen, in Biglen, Vizepräsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwarz, Rolf, von Bowil, in Lenk im Simmental (Lenk), Mitglied und Sekretär und Geschäftsführer und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oeschseite (Zweisimmen), Mitglied und Sekretär und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1385125, Registre du commerce Berne, (36)
Pferdezuchtgenossenschaft Saanen-Obersimmental, in Zweisimmen, CHE-102.038.149, Genossenschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.1999, S. 3274).
Statutenänderung:
24.04.2009, 05.04.2013.
Domizil neu:
c/o Corinne Zeller, Saanenstrasse 40, 3770 Zweisimmen.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bestrebt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Genossenschafter auf dem Weg gemeinsamer Selbsthilfe durch Förderung der Pferdezucht. Zuchtziel ist die rationelle Zucht und Aufzucht eines Zugpferdes mit Masse und Gang.
Anteilscheine neu:
Anteilschein zu CHF 25.00.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: ohne persönliche Haftbarkeit].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan neu:
SHAB und Anzeiger von Saanen und für Nieder- und Obersimmental. [Die Bestimmung über die Zeichnungsberechtigung wird von Amtes wegen gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Präsident oder Vizepräsident zeichnen mit Sekretär kollektiv zu zweien].Gemäss Erklärung vom 24.04.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichenbach, Ernst, von Lauenen, in Lauenen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Heinz, von Bowil, in Oeschseite (Gde. Zweisimmen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeller, Monika, von Zweisimmen und Reichenbach im Kandertal, in Oeschseite (Gde. Zweisimmen), Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rieder, Maria, von St. Stephan und Saanen, in St. Stephan, Mitglied und Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Grünigen, Johann, von Saanen, in Turbach (Gde. Saanen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rieder, Roland, von Lenk und St. Stephan, in Lenk, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hefti, Emil, von Luchsingen, in Gstaad (Gde. Saanen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichenbach, Ulrich, genannt Ueli, von Lauenen, in Lauenen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumbrunnen, Jürg, von Zweisimmen, in Biglen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ellenberger, Edith, von Biglen, in Saanen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schopfer, Christian, von Lauenen, in Saanen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zeller, Corinne, von Lenk, in Lenk, Mitglied und Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwarz, Rolf, von Bowil, in Oeschseite (Zweisimmen), Mitglied und Sekretär und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.