Renseignements sur Hans Peter Schwarz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Hans Peter Schwarz
Dernières notifications FOSC pour Hans Peter Schwarz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2431310, Registre du commerce Zurich, (20)
HaPeS Management- & IT-Consulting GmbH, bisher in Mühlethurnen, CH-035.4.027.525-3, Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Gebiet der Unternehmensführung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2000, S. 8415).
Gründungsstatuten:
28.09.2000.
Statutenänderung:
16.08.2004.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Oberfeldstrasse 33, 8408 Winterthur.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen im Gebiet der Unternehmens- und Informatik-Führung, sowie im Gebiet des Informatik-Einsatzes im Unternehmen im Hinblick auf eine Optimierung der Wirtschaftlichkeit und/oder Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit ihrer Kunden. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Wertschriften erwerben, halten und veräussern, Patente erwerben und alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die den Zweck der Gesellschaft fördern oder damit direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 21'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Hans Peter, von Bowil, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.-- [bisher: in Mühlethurnen];
Schwarz-Beerli, Brigitta, von Homburg und Bowil, in Winterthur, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-- [bisher: in Mühlethurnen].
Registre du commerce Berne, (36)
RTC Real-Time Center AG, in Köniz, Betrieb eines Rechenzentrums usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2001, S. 1862).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matter, Hans Rudolf, von Kölliken, in Biel-Benken, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bracher, Hanspeter, von Madiswil, in Schlosswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laveissière, Guillaume, von Frankreich, in Gümligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richner, Jürg, von Gränichen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Hans Peter, von Bowil, in Mühlethurnen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mischler, Daniel, von Wahlern und Basel, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schweizer, Kaspar, von Basel, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schurter, Peter, von Freienstein-Teufen, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Boss, Johann Jakob genannt Jack, von Wilderswil, in Rüfenacht BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hasler, Dominik, von Horgen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Marcel, von Kirchberg SG, in Worb, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ottiger, Josef, von Ruswil, in Ruswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sager, Thomas, von Gränichen, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trauffer, Bettina, von Susch und Bönigen, in Unterseen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG, in Bern, Revisionsstelle [nicht: Atag Ernst & Young AG, in Bern].
Registre du commerce Berne, (36)
HaPeS Management- & IT-Consulting GmbH, in M ü h l e t h u r n e n , Flöschägertenweg 6, 3127 Mühlethurnen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.09.2000.
Zweck:
Erbringung von Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen im Gebiet der Unternehmens- und Informatik-Führung, sowie im Gebiet des Informatik-Einsatzes im Unternehmen im Hinblick auf eine Opitimierung der Wirtschaftlichkeit und/oder Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit ihrer Kunden;
sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben.
Stammkapital:
CHF 21'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Schwarz, Hans Peter, von Bowil, in Mühlethurnen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.-;
Schwarz- Beerli, Brigitta, von Homburg und Bowil, in Mühlethurnen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-.